Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-23 tilføjes Revisor: Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-23 fjernes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2012-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FIREBALL A/S. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIREBALL A/S. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-01 tilføjes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2013-09-01 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: HOLBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 17, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-07)
Den 2010-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 67, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-06-01)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 67, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-06-01)
Den 2010-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 67, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-03-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 67, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Direktion: Anthony Aconis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering, herunder at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: ACONIS EQUITIES ApS (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2006-12-18 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5494 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-07 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5494 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-19 tilføjes Revisor: HOLBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Vedtægter: 2006-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Binavne: ACONIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Legale ejere: Anthony Aconis (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2006-12-07 tilføjes Reelle ejere: Anthony Aconis (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)