Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 7, 2. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Binavne: CHB2006 ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Direktion: Michael Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Legale ejere: Henrik Iwersen, Carsten Møller, Bo Richard Møller, Jens Kjærgaard, Søren Lars Mikkelsen, Michael Møller Jensen, Marianne Bartlmä (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET CHEMNITZ-BRÜHL (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 7, 2. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2014-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilesvinget 29, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-17 tilføjes Direktion: Michael Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2014-04-17 fjernes Direktion: Søren Lars Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilesvinget 29, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2006-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Direktion: Søren Lars Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i K/S Chemnitz-Brühl. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-15 tilføjes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET CHEMNITZ-BRÜHL (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-14 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5484 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-07 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5484 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-15 tilføjes Vedtægter: 2006-12-15 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Binavne: CHB2006 ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Legale ejere: Henrik Iwersen, Carsten Møller, Bo Richard Møller, Jens Kjærgaard, Søren Lars Mikkelsen, Michael Møller Jensen, Marianne Bartlmä (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)