Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-01-04 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-01-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2014-02-11 fjernes Revisor: REVISIONPLUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 tilføjes Revisor: REVISIONPLUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Schäffer Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-19 fjernes Bestyrelse: Klavs Kaiser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-19 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Revisor: REVISIONPLUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Revisor: REVISIONPLUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive virksomhed vedrørende energimæssige forhold indenfor byggesektoren og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Vedtægter: 2007-08-28 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2007-08-28 fjernes Bestyrelse: Otto Skak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: isoterm@isoterm.dk (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Bestyrelse: Otto Skak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Kaj-Erik Avernakke Schäffer Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Legale ejere: Kaj-Erik Avernakke Schäffer Jensen, AVERNAKKE-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2006-12-07 fjernes Legale ejere: Kaj-Erik Avernakke Schäffer Jensen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2006-12-07 tilføjes Navne: ISOTERM A/S (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-07 tilføjes Reelle ejere: Kaj-Erik Avernakke Schäffer Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Stiftere: AVERNAKKE-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)