Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 73, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-10-25 fjernes Direktion: Christian Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: cv@e-sko.dk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-10-25 fjernes Navne: DCV HANDEL ApS (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Stiftere: Christian Vinding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 tilføjes Direktion: Christian Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 fjernes Direktion: Dorthe Ellemann Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, udøve finansiel og investeringsvirksomhed, herunder men ikke begrænset til anparter, aktier, fast ejendom m.m. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: COO REVISION V/CLAUS B OVERGAARD OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Revisor: COO REVISION V/CLAUS B OVERGAARD OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 fjernes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Dorthe Ellemann Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Direktion: Christian Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2010-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cv@e-sko.dk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-27 tilføjes Navne: DCV HANDEL ApS (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2010-09-26 fjernes Navne: E-SKO.DK HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Direktion: Christian Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 fjernes Direktion: Christian Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 73, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Christian Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Navne: E-SKO.DK HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: Gerner Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Stiftere: Christian Vinding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)