Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Direktion | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Jakob Iuel Lunøe (direktør) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-01 fjernes Direktion: Ea Natalia Falck Jegindø Tindborg (direktion) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-02 tilføjes Direktion: Ea Natalia Falck Jegindø Tindborg (direktion) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2014-06-02 fjernes Direktion: Jakob Iuel Lunøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyersvej 27, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Direktion: Jakob Iuel Lunøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom både i Danmark og i udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Legale ejere: COMPCO ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-12-06 tilføjes Navne: NATCO ApS (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-06 tilføjes Reelle ejere: Jakob Iuel Lunøe (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2006-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Stiftere: COMPCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Vedtægter: 2006-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)