Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KESIDA ApS. (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2011-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN CHEMICALS ApS. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Norlex A/S. (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Norlex A/S. (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2023-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-07-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-08 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2011-12-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2010-10-26)
Den 2010-03-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærdesmuttevej 8, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Direktion: Christian Kemp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed i eget regi eller gennem datterselskaber og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Legale ejere: Christian Kemp (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: CS KEMP HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-11-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Kemp (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Stiftere: Christian Kemp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Vedtægter: 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)