Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 1, kl., 1054 København K (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Direktion: Taraneh Souresrafil (direktion) (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-06 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Legale ejere: Taraneh Souresrafil (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Navne: TS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Stiftere: Tandlægerne ved Nyhavn ApS, TANDLÆGE CHARLOTTE WINBERG ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 1, kl., 1054 København K (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 1, kl., 1054 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendoms- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-19 tilføjes Navne: TS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-18 fjernes Navne: WS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2011-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-19 tilføjes Vedtægter: 2011-05-19 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-05-19 fjernes Direktion: Charlotte Moe Winberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 1, kl., 1054 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Direktion: Charlotte Moe Winberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-06 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Legale ejere: Taraneh Souresrafil (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Navne: WS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-12-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 tilføjes Stiftere: Tandlægerne ved Nyhavn ApS, TANDLÆGE CHARLOTTE WINBERG ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2006-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-27)