Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortøvænget 9, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2006-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 19 A Holding ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2023-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-03-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2019-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Falk Kvistbjerg (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-09-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-10)
Den 2016-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-10)
Den 2016-06-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2016-06-29 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2008-12-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 4, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 tilføjes Direktion: Morten Falk Kvistbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Alment Praktiserende Læger, Mellemgade 19 A ApS, formueadministration og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2006-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Legale ejere: Morten Falk Kvistbjerg (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2006-12-05 tilføjes Navne: MFK FAABORG HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-12)
Den 2006-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2006-12-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Vedtægter: 2006-12-05 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2006-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-12)
Den 2006-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)