Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål |
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhavnvejen 39, 3390 Hundested (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Hilbert Overbye (suppleant) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-27 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Interessenter: KOMPL. PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: mikael.erthmann@gmail.com (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Navne: PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG BETRIEB K/S (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhavnvejen 39, 3390 Hundested (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhavnvejen 39, 3390 Hundested (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-27 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-27 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mikael.erthmann@gmail.com (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: mikael.erthmann@gmail.com (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Navne: PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG BETRIEB K/S (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Navne: PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG BETRIEB K/S (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Legale ejere: Morten Einfeldt Ibsen, Mikael Juul Erthmann, Morten Reimer Hansen, Henrik Hilbert Overbye, S&G INVEST ApS, Svein Åge Rodt, Henrik Vestergaard (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Reelle ejere: Anette Gormsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anette Gormsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hilbert Overbye (suppleant) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhavnvejen 39, 3390 Hundested (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Elleorevej 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mikael.erthmann@gmail.com (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: Prebenjsoerensen@gmail.com (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-06 fjernes Reelle ejere: Preben Johan Sørensen (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-05-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elleorevej 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Prebenjsoerensen@gmail.com (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: ts@stagstedproperties.com (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-06-17 tilføjes Vedtægter: 2015-06-17 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: S&G INVEST ApS, Svein Åge Rodt, Henrik Vestergaard (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2015-06-10 tilføjes Reelle ejere: Preben Johan Sørensen (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2015-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ts@stagstedproperties.com (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at drive virksomhed ved køb og drift af en fuldt udlejet erhvervsejendom beliggende Fahrradstrasse 54, D-90429 Nürnberg samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2014-09-23 tilføjes Navne: PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG BETRIEB K/S (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2014-09-22 fjernes Navne: K/S NÜRNBERG III, FAHRRADSTRASSE (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Kommanditsetskabet repræsenteres i alle forhold ud ad til af komplementaren, som tegner kommanditselskabet. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2013-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2012-01-12 fjernes Bestyrelse: Michael Julius Gravgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2011-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-09-22 tilføjes Navne: K/S NÜRNBERG III, FAHRRADSTRASSE (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2011-09-21 fjernes Navne: K/S EURO EJENDOMME - NÜRNBERG III (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Julius Gravgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 tilføjes Legale ejere: Morten Reimer Hansen, Henrik Hilbert Overbye (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-12-21 tilføjes Legale ejere: Mikael Juul Erthmann (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-12-20 tilføjes Legale ejere: Morten Einfeldt Ibsen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-27 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Interessenter: KOMPL. PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2006-11-27 tilføjes Navne: K/S EURO EJENDOMME - NÜRNBERG III (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2006-11-27 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2006-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-24)