Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Foldager | 31.01.2014 | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Westergaard | 29.09.2011 | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
John Madsen | 29.09.2011 | 29.08.2024 | formand |
Morten Kjølhede Møller | 02.09.2009 | 31.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Svend Nørgaard Sørensen | 17.06.2008 | 02.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Wernberg-Møller | 19.06.2007 | 17.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Mogensen Jensen | 08.03.2007 | 29.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bay | 08.03.2007 | 19.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Finn Skov | 27.11.2006 | 08.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Finn Blaavand | 27.11.2006 | 08.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Thorsen | 27.11.2006 | 08.03.2007 | formand |