Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Bestyrelse: Kristine Bjørch Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Frølich Birch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Bestyrelse: Knud Hjort-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-31 tilføjes Direktion: Claus Thykjær (direktør) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Søren Bebe Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Nielsens 2022 ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Nielsen´s Invest ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bebe Nielsen, Susan Bebe Andersen, Søren Bebe Nielsen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-26 fjernes Reelle ejere: Jørgen Alfred Nielsen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-19 tilføjes Legale ejere: Nielsen´s Invest ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-07-19 fjernes Legale ejere: Jørgen A. Nielsen Ejendomme ApS, Nielsen's Holding ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: Nielsen's Holding ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-07-07 fjernes Legale ejere: JØRGEN A. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 tilføjes Bestyrelse: Anne Sofie Buhrkall Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-06-01 fjernes Bestyrelse: Anita Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: JØRGEN A. NIELSEN HOLDING ApS, Jørgen A. Nielsen Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: JESPER BEBE NIELSEN HOLDING ApS, SUSAN BEBE ANDERSEN HOLDING ApS, SØREN BEBE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Legale ejere: JØRGEN A. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Alfred Nielsen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-05-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Alfred Nielsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-03-31 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 31, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 31, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 tilføjes Bestyrelse: Anita Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 fjernes Bestyrelse: Bianca Ann Charlott Hegedüs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-11 tilføjes Legale ejere: JØRGEN A. NIELSEN HOLDING ApS, JESPER BEBE NIELSEN HOLDING ApS, SUSAN BEBE ANDERSEN HOLDING ApS, SØREN BEBE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2009-12-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Alfred Nielsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2009-11-27 tilføjes Bestyrelse: Bianca Ann Charlott Hegedüs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-27 fjernes Bestyrelse: Ingrid Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive primært detailforretningssalg inden for tøj og hermed beslægtet forretningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 tilføjes Vedtægter: 2009-11-27 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-03-31 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bebe Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-10-24 tilføjes Navne: NIELSEN'S A/S (offentliggjort 2007-11-07)
Den 2007-10-23 fjernes Navne: JØRGEN-JØRGINE AF 2006 A/S (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2007-10-24 fjernes Binavne: JØRGEN/JØRGINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 31, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-11-30 tilføjes Bestyrelse: Ingrid Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-30 tilføjes Binavne: JØRGEN/JØRGINE A/S, Z-UP A/S, JØRGEN-JØRGINE A/S, BEBE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Direktion: Søren Bebe Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.084.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: JØRGEN-JØRGINE AF 2006 A/S (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2006-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)