Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-15 fjernes Navne: SIPFORCE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Stiftere: Stig Alnøe Lindemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Direktion: Stig Alnøe Lindemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2007-01-03)
Den 2006-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Direktion: Stig Alnøe Lindemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel samt anden tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2007-01-03)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: SIPFORCE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Stiftere: Stig Alnøe Lindemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Vedtægter: 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)