Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 24, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 tilføjes Vedtægter: 2013-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskeparken 36, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 tilføjes Direktion: Kenneth Jakobsen Thonsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Legale ejere: KENNETH THONSGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS, HOAN ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2006-12-05 tilføjes Navne: HOLM & THONSGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-12-05 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Jakobsen Thonsgaard, Christian Holm Andersen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2006-12-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Stiftere: KENNETH THONSGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS, HOAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)