Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: wtc@wtc-law.dk (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Legale ejere: HJR ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Navne: RØNNEKROGEN ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-11-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2016-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2016-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-02-10 fjernes Direktion: David Joseph Dahl Slatcher (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-10 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2015-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: wtc@wtc-law.dk (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2015-08-05 tilføjes Direktion: David Joseph Dahl Slatcher (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-05 fjernes Direktion: Hans Henrik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-05 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2013-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2007-02-21)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2007-02-21)
Den 2007-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Direktion: Hans Henrik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2007-02-21 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive projektudvikling, køb og salg af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 305.000,00 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2007-02-21 tilføjes Navne: RØNNEKROGEN ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2007-02-20 fjernes Navne: SCSK 6722 ApS (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2007-02-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-02-21 tilføjes Vedtægter: 2007-02-21 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Legale ejere: HJR ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Navne: SCSK 6722 ApS (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-12)