Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndagervej 10, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 802, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Magmose A/S. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 802, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 802, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-07-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: hc-betonelementer@outlook.dk (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-24 fjernes Kontaktoplysninger: mth@frejrevision.dk (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mth@frejrevision.dk (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2014-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2014-05-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-05-06 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 fjernes Revisor: Torben Gundlund jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 802, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 802, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 802, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Direktion: Hans Ejlebæk Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber samt at drive finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Legale ejere: Hans Ejlebæk Christensen (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2006-11-29 tilføjes Navne: MAGMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2006-11-29 tilføjes Reelle ejere: Hans Ejlebæk Christensen (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2006-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: Torben Gundlund jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Stiftere: Hans Ejlebæk Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Vedtægter: 2006-11-29 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2006-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2006-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)