Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Lars Ahlstrand (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-10-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-29 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-29 tilføjes Direktion: Lars Ahlstrand (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-09-29 tilføjes Vedtægter: 2023-09-29 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Lars Ahlstrand (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er er produktion, udvikling og salg af kunst og udsmykning mv., samt konsulentopgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2009-06-29 tilføjes Vedtægter: 2009-06-29 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2009-06-29 fjernes Revisor: Frier ApS af 1/1-2020 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2006-12-18 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2006-12-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prags Boulevard 49, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Direktion: Lars Ahlstrand (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2006-12-06 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-06 tilføjes Navne: AHLSTRAND ApS (offentliggjort 2006-12-15)
Den 2006-12-05 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5440 (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2006-12-06 tilføjes Revisor: Frier ApS af 1/1-2020 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Legale ejere: Lars Ahlstrand (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-11-28 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5440 (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2006-11-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Ahlstrand (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)