Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 78, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Direktion: Gitte Merethe Odgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-29 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Legale ejere: Gitte Merethe Odgaard (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Navne: GMO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Reelle ejere: Gitte Merethe Odgaard (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Stiftere: Gitte Merethe Odgaard (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: MERSCHE HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Psykisk Trivsel ApS. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 78, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2013-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2013-04-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2006-11-29 tilføjes Direktion: Gitte Merethe Odgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-29 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Legale ejere: Gitte Merethe Odgaard (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Navne: GMO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Reelle ejere: Gitte Merethe Odgaard (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2006-11-29 tilføjes Stiftere: Gitte Merethe Odgaard (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Vedtægter: 2006-11-29 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)