Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: INFOCD A/S. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INFOCD A/S. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: mvpapp Holding ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: mvpapp Invest ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 268, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 268, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Benny Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-10-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-10-08 tilføjes Vedtægter: 2015-10-08 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-10-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2013-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2013-08-29 fjernes Revisor: R3 REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 268, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2011-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Egekrogen 12, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: R3 REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egekrogen 12, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Direktion: Benny Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Legale ejere: Benny Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-11-27 tilføjes Navne: TOSSA HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2006-11-27 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Vedtægter: 2006-11-27 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2006-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)