Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrebyvej 14, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Direktion: Karsten Rasmus Nielsen Borre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Navne: K. BORRE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Stiftere: Karsten Rasmus Nielsen Borre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrebyvej 14, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrebyvej 14, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrebyvej 14, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Karsten Rasmus Nielsen Borre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at drive finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Navne: K. BORRE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Stiftere: Karsten Rasmus Nielsen Borre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Vedtægter: 2006-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)