Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Tegningsregel | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 tilføjes Direktion: Casper Elmelund Abild (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-17 tilføjes Vedtægter: 2024-05-17 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2014-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Bestyrelse: Ann-Sofie Østberg Bjergby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Morten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-04-25 fjernes Legale ejere: HALBERG A/S (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-22 tilføjes Legale ejere: MORTEN NORS INVEST ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-22 fjernes Legale ejere: TS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Groos (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2021-03-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-25 tilføjes Direktion: John Bødker (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-25 tilføjes Vedtægter: 2021-03-25 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: JPIT HOLDING ApS, KJELD O. JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-03-27 tilføjes Bestyrelse: Aksel Rene Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Ilkjær Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 4., 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-23 tilføjes Hjemmeside: www.coreproperty.dk (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@coreproperty.dk (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, st., 1620 København V (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-04 tilføjes Legale ejere: Uzzano ApS (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-04-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, st., 1620 København V (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoubogade 1, 2., 1158 København K (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-04-15 fjernes Legale ejere: UZZANO ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2015-04-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Niels Mogens Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-30 tilføjes Legale ejere: ACEMA INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: UZZANO ApS, JPIT HOLDING ApS, KJELD O. JØRGENSEN HOLDING ApS, TS HOLDING ApS, HALBERG A/S, JAN GERT THOMSEN INVEST ApS, FINN ANDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2013-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kommanditaktier i Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen sammen med et medlem af bestyrelsen, eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2013-03-22 tilføjes Vedtægter: 2013-03-22 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Mogens Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-01 fjernes Bestyrelse: Niels Lorentz Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 72.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 144.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoubogade 1, 2., 1158 København K (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2006-11-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Lorentz Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-29 tilføjes Direktion: Niels Lorentz Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND V A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Stiftere: Komplementarselskabet CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)