Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Lagoni Andersen | 22.03.2013 | 02.02.2018 | direktion |
Daniel Lagoni Andersen | 24.02.2010 | 30.11.2012 | direktion |
Inga Andersen | 29.11.2006 | 22.03.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Andersen | 15.06.2007 | 24.02.2010 | bestyrelse |
Daniel Lagoni Andersen | 29.11.2006 | 24.02.2010 | bestyrelse |
Inga Andersen | 29.11.2006 | 24.02.2010 | formand |
Carsten Peder Mørk | 29.11.2006 | 15.06.2007 | bestyrelse |