Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Bestyrelse: Ole Munk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Direktion: Ole Munk Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Legale ejere: Ole Munk Nielsen, Ulrik Højbjerre, Henrik Bjoljahn, Søren Aggerholm Larsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Navne: EDØM HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Stiftere: Ulrik Højbjerre, Ole Munk Nielsen, FEH IV ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-09-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bjoljahn (næstformand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive rådgivende ingeniørvirksomhed, projektering, handel og investering. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af næstformanden for bestyrelsen i forening med 1 bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-09-24 tilføjes Vedtægter: 2012-09-24 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Højbjerre (formand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-09-21 fjernes Bestyrelse: Jan Tryk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 tilføjes Direktion: Ole Munk Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-09-21 fjernes Direktion: Simon Boel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Bjoljahn, Søren Aggerholm Larsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Legale ejere: Ole Munk Nielsen, Ulrik Højbjerre (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Bestyrelse: Jan Tryk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Simon Boel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Navne: EDØM HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Stiftere: Ulrik Højbjerre, Ole Munk Nielsen, FEH IV ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: FEH II ApS. (offentliggjort 2016-04-20)