Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2011-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: FEH II ApS. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: EnviHold A/S. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EnviHold A/S. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Markedsgade Hjørring A/S. (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOSManCo ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-12 tilføjes Vedtægter: 2019-06-12 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-11-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-06 tilføjes Legale ejere: Ole Munk Nielsen (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2011-10-06 tilføjes Reelle ejere: Ole Munk Nielsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive rådgivende ingeniørvirksomhed, projektering, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Navne: SVEA INVEST ApS (offentliggjort 2011-09-30)
Den 2011-06-29 fjernes Navne: EDM HOLDING SILKEBORG ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2011-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Vedtægter: 2011-06-30 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2011-06-28 tilføjes Direktion: Ole Munk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-28 fjernes Direktion: Simon Boel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-28 fjernes Bestyrelse: Jan Tryk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Bestyrelse: Jan Tryk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Simon Boel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Navne: EDM HOLDING SILKEBORG ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2006-11-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Stiftere: Ole Munk Nielsen, FEH IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)