Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2006-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEM TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-15 tilføjes Legale ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2014-11-15 tilføjes Reelle ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2014-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed. Formålet kan opfyldes via datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 65.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af medlemmerne af selskabets direktion i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Vedtægter: 2014-07-14 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2014-05-22 tilføjes Direktion: Finn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 fjernes Direktion: Knud Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 63.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej 2-4, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej 2-4, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej 2-4, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-25 tilføjes Direktion: Knud Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Navne: LTS HOLDING, LEM ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Stiftere: KNUD HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)