Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DOBBELTHUSE ApS. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2014-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: IHG Contractor ApS. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kirkebakke ApS. (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2017-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Vesterhåb Bakke ApS. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Munksbakke ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KH Bolig Invest II ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trylleskov Bakke ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vesterhåb Bakke ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2024-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CFT Ejendomme II ApS. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dobbelthuse ApS. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Bestyrelse: Claus Keld Hansen (formand) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Binavne: IHOUSE GROUP A/S, IHOUSE A/S, IHG DEVELOMENT A/S, I HOUSE A/S (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Carsten Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: CFT Ejendomme ApS, OC Capital ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Navne: I HOUSE GROUP A/S (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Stiftere: JEP CONSULT ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 tilføjes Legale ejere: OC Capital ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-06-24 fjernes Legale ejere: MMI GROUP ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: CFT Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: JEP HOLDING, IKAST ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2020-09-18 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-06 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Thøger Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2014-06-26 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2014-06-26 fjernes Bestyrelse: Lila Haarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2012-03-22 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2012-03-22 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udlejning af fast ejendom, investering i aktie- og anpartsselskaber og andre værdipapirer, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Vedtægter: 2011-12-19 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2011-12-19 fjernes Binavne: IHOUSE ENERGY A/S, I HOUSE ENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-08-22 tilføjes Bestyrelse: Lila Haarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-22 fjernes Bestyrelse: Mogens Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2010-10-07 fjernes Binavne: KLIMAHUSE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-04-26 fjernes Binavne: I DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-03-19 fjernes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2010-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-11-03 tilføjes Binavne: I DEVELOPMENT A/S, KLIMAHUSE A/S, IHOUSE ENERGY A/S, I HOUSE ENERGY A/S, IHOUSE GROUP A/S, IHOUSE A/S, IHG DEVELOMENT A/S, I HOUSE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2008-09-17 tilføjes Bestyrelse: Mogens Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-09-17 tilføjes Navne: I HOUSE GROUP A/S (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2008-09-16 fjernes Navne: I ESTATE ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2008-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2008-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2008-09-17 fjernes Binavne: I HOUSE ApS, I DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Legale ejere: JEP HOLDING, IKAST ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2006-11-01 tilføjes Legale ejere: MMI GROUP ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2006-11-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Binavne: I HOUSE ApS, I DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Direktion: Carsten Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2006-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Navne: I ESTATE ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Stiftere: JEP CONSULT ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-18)