Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødregade 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-18 fjernes Direktion: Mogens Nyrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-18 fjernes Navne: MH HOLDING MARIBO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Stiftere: Mogens Nyrup Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Vedtægter: 2011-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødregade 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødregade 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødregade 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Direktion: Mogens Nyrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: MH HOLDING MARIBO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Stiftere: Mogens Nyrup Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)