Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linde Allé 52, 5750 Ringe (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Granparken 31, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: clg@live.dk (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2013-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SICA INVEST 2 ApS. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2022-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sica Invest 3 ApS. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granparken 31, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Granparken 31, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granparken 31, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 tilføjes Direktion: Claus Bernhard Graakjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Legale ejere: Claus Bernhard Graakjær, Caroline Graakjær, Signe Graakjær (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2006-11-23 tilføjes Navne: SICA INVEST ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-23 tilføjes Reelle ejere: Claus Bernhard Graakjær (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2006-11-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2006-11-23 tilføjes Stiftere: Tina Nielsen, Claus Bernhard Graakjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Vedtægter: 2006-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)