Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Opløsningsstrussel seneste | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 tilføjes Binavne: CoachingByHenckel.com A/S, ByHenckel.coach A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-04 tilføjes Vedtægter: 2022-10-04 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-07-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 4, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 tilføjes Binavne: ByHenckel.dk A/S, ByHenckel.com A/S, ByHenckel A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Plads 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Zicavej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Nicolai Henckel (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Marie-Louise Henckel (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Henckel (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Marie-Louise Henckel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Nicolai Henckel (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zicavej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolaihenckel@mac.com (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: nicolai@youheshe.com (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-02-14 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lottie Chatarina Viktoria Henckel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-31 fjernes Bestyrelse: Bente Lillian Carstensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 67, 2400 København NV (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2009-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 46, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2009-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor import, eksport og handel, herunder handel over Internettet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af direktionen og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Vedtægter: 2009-11-03 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Bestyrelse: Bente Lillian Carstensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 fjernes Bestyrelse: Peter Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: MANJUSHA TRADING A/S (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-05-25 fjernes Navne: YOUHESHE A/S (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2009-05-26 fjernes Binavne: YOUSHEHE A/S, YOUHESHE PERFUME A/S, YOUHESHE MUSIC A/S, YOUHESHE MAGAZINE A/S, YOUHESHE CLUB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-25 tilføjes Bestyrelse: Marie-Louise Henckel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-25 fjernes Bestyrelse: Peter Aue Elbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-12 tilføjes Binavne: YOUSHEHE A/S, YOUHESHE PERFUME A/S, YOUHESHE MUSIC A/S, YOUHESHE MAGAZINE A/S, YOUHESHE CLUB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 46, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Zicavej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Aue Elbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Navne: YOUHESHE A/S (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-05-24 fjernes Navne: YOUHESHE ApS (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2007-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2007-05-25 fjernes Binavne: YOUSHEHE ApS, YOUHESHE PERFUME ApS, YOUHESHE MUSIC ApS, YOUHESHE MAGAZINE ApS, YOUHESHE CLUB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolai@youheshe.com (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2006-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-26 tilføjes Legale ejere: Nicolai Henckel, Marie-Louise Henckel (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2006-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zicavej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-24 tilføjes Binavne: YOUSHEHE ApS, YOUHESHE PERFUME ApS, YOUHESHE MUSIC ApS, YOUHESHE MAGAZINE ApS, YOUHESHE CLUB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Direktion: Nicolai Henckel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Navne: YOUHESHE ApS (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Stiftere: MANJUSHA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)