Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: SLOTHOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-09-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2013-08-15 tilføjes Revisor: SLOTHOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2013-08-15 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Vedtægter: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarken 18, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Direktion: Erik Østergaard Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Legale ejere: Erik Østergaard Frederiksen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: EØF HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Østergaard Frederiksen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)