Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 119, 4671 Strøby (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinken 81, 4600 Køge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: bent@nygaardlarsen.net (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-04 fjernes Revisor: Revisor Slotholt Anpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-17 tilføjes Revisor: Revisor Slotholt Anpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-17 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Vedtægter: 2011-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinken 81, 4600 Køge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 81 (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: 81 (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Direktion: Bent Nygaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Legale ejere: Bent Nygaard Larsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: BNL BRINKEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Reelle ejere: Bent Nygaard Larsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)