Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Øster | 10.12.2021 | direktør |
Martin Dahl Thomsen | 21.11.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Øster | 01.09.2016 | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Knud Appel | 25.02.2016 | 10.12.2021 | formand |
Peter Knud Appel | 19.01.2016 | 24.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ørtoft Jensen | 11.01.2016 | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dysted Dahl | 30.01.2014 | 25.02.2016 | formand |
Martin Dahl Thomsen | 11.10.2011 | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gyldenholm | 11.10.2011 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Knud Appel | 11.10.2011 | 30.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Aage Jensen | 11.10.2011 | 30.01.2014 | formand |