Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Direktion: Claus Ørtoft Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Legale ejere: HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Navne: KLOKKESTØBERVEJ 18 ODENSE ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Stiftere: NÆSBYHOVED SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-03-17 fjernes Direktion: Vagn Bjørnemosen (direktør) (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2019-10-27 fjernes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2017-06-27 fjernes Reelle ejere: Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-04-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 fjernes Direktion: Mie Normann Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-16 tilføjes Direktion: Vagn Bjørnemosen (direktør) (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2016-08-16 tilføjes Vedtægter: 2016-08-16 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerøvej 65, 5800 Nyborg (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 tilføjes Direktion: Mie Normann Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-06-22 fjernes Direktion: Annette Marie Hesselballe (direktion) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-06-21 fjernes Legale ejere: NÆSBYHOVED SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 tilføjes Reelle ejere: Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-06-22 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-06-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2015-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerøvej 65, 5800 Nyborg (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-06 tilføjes Vedtægter: 2015-11-06 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2008-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderup Ege 16, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-23)
Den 2007-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderup Ege 16, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Direktion: Annette Marie Hesselballe (direktion) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, udlejning samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Legale ejere: NÆSBYHOVED SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: KLOKKESTØBERVEJ 18 ODENSE ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Stiftere: NÆSBYHOVED SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Vedtægter: 2006-11-15 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-11)