Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Olsbækdal 41, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Bestyrelse: Kim Borch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Direktion: Kim Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET NISTEDVEJ 48, ODENSE ApS (offentliggjort 2006-11-23)
Den 2013-08-27 fjernes Navne: K/S NISTEDVEJ 48, ODENSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-26 fjernes Bestyrelse: Jesper Revald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olsbækdal 41, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1., 1101 København K (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-12-04 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen beliggende Nistedsvej 48, Odense, samt hermed beslægtet vitrksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to medslemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Vedtægter: 2012-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1., 1101 København K (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Find Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Bestyrelse: Jeannethe Maedelene Reith Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Bestyrelse: Jeannethe Maedelene Reith Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Morten Clemmen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Find Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-23 fjernes Bestyrelse: Alfred Johannes Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Bestyrelse: Alfred Johannes Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Direktion: Kim Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET NISTEDVEJ 48, ODENSE ApS (offentliggjort 2006-11-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Navne: K/S NISTEDVEJ 48, ODENSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)