Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Birgitte Høi | 19.11.2006 | |
Karsten Lind Sommerlund | 19.11.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Karsten Lind Sommerlund | 11.11.2022 | 01.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Birgitte Høi | 19.11.2006 | 11.11.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Karsten Lind Sommerlund | 19.11.2006 | 10.11.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HobbyVejen ApS (CVR 30065824) | NORMAL | 19.11.2006 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Tømrergruppen Lind og Rossen ApS (CVR 42614610) | TVANGSOPLØST | 12.08.2021 | 31.07.2023 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |