Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 222, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 222, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-05-06 tilføjes Hjemmeside: www.teatero.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 222, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: post@teatero.dk (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 55, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: lars.dammark@gmail.com (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2014-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 55, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2014-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Staghøjvej 15, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.dammark@gmail.com (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2014-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: anders@valentinus.dk (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staghøjvej 15, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Bibranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@valentinus.dk (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: Teater O (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)