Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skippergade 21, 9340 Asaa (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 3, 1., 9340 Asaa (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: thnymann@hotmail.com (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: asaa@spar.dk (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: asaa@spar.dk (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2013-10-17 tilføjes Navne: Nymann Ejendomme (offentliggjort 2013-10-18)
Den 2013-10-16 fjernes Navne: Thomas Boyes Nymann Sørensen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 3, 1., 9340 Asaa (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 3, 1., 9340 Asaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 3, 1., 9340 Asaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Interessenter: Thomas Nymann Geller (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2006-12-31 tilføjes Navne: Thomas Boyes Nymann Sørensen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)