Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorvej 2, 7980 Vils (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Doktorvej 2, 7980 Vils (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2006-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNDRUPS RENGØRING ApS. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2007-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Smedebjergevej 25 ApS. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2015-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNDRUPS RENGØRING ApS. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansiering og investering samt besiddelse af aktier eller anparter i selskaber indenfor det nævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Revisor: Nordmors Revision I/S v/Peter Djernes & Jens Kr Kjærgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Navne: TUT HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-09-02 fjernes Navne: BENTE LYNDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorvej 2, 7980 Vils (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2006-11-17 tilføjes Direktion: Bente Tidemann Lyndrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Legale ejere: Bente Tidemann Lyndrup (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-11-17 tilføjes Navne: BENTE LYNDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-11-17 tilføjes Reelle ejere: Bente Tidemann Lyndrup (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-11-17 tilføjes Revisor: Nordmors Revision I/S v/Peter Djernes & Jens Kr Kjærgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Stiftere: Bente Tidemann Lyndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)