Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sweeptech ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-07 tilføjes Bestyrelse: Tove Skovgaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-07 tilføjes Direktion: Bjarne Bak Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Bestyrelse: Mikael Tipsmark (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Direktion: Bjarne Bak Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Bestyrelse: Mikael Tipsmark (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENT THOMSEN. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Vissingvej 12, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Vissingvej 12, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Vissingvej 12, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Direktion: Bjarne Bak Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Legale ejere: Tove Skovgaard Sørensen, Bjarne Bak Sørensen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: BBS & TSS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-20)
Den 2006-11-16 tilføjes Reelle ejere: Tove Skovgaard Sørensen, Bjarne Bak Sørensen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENT THOMSEN. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Stiftere: Bjarne Bak Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-20)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)