Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hiskia Lekahena | 30.01.2017 | 17.05.2018 | direktør |
Jørgen Kvist Hansen | 24.01.2008 | 12.07.2013 | direktion |
Scott Campbell Macaw | 24.01.2008 | 12.07.2013 | direktion |
Daniel Arthur Karpantschof Reece | 20.07.2007 | 24.01.2008 | direktion |
Mathieu Vincent Henri-Francois Pouletty | 20.11.2006 | 30.01.2017 | direktion |
Scott Campbell Macaw | 20.11.2006 | 20.07.2007 | direktion |