Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MIL-TEK DANMARK A/S. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2023-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Torstedvej 6-8, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Direktion: Jesper Skannerup (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-10 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Legale ejere: Jesper Skannerup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Navne: J. SKANNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Reelle ejere: Jesper Skannerup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Stiftere: Mona Møller Skannerup, Kristian Skannerup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-11-15 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedvej 6-8, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2010-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje aktier i Mil-tek Danmark A/S og at eje anparter og / eller aktier i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 tilføjes Direktion: Jesper Skannerup (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-10 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Legale ejere: Jesper Skannerup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Navne: J. SKANNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skannerup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2006-11-10 tilføjes Stiftere: Mona Møller Skannerup, Kristian Skannerup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-11)