Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Henrik Sode Holm Kærgaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 fjernes Direktion: Henrik Sode Holm Kærgaard (direktion) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2008-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FOOTY GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2009-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Skyfinans ApS. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2015-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSP Group IVS. (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2018-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Skyfinans ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skyfinans ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 fjernes Direktion: Mette Sode Kærgaard (direktør) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-07-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-07 tilføjes Direktion: Mette Sode Kærgaard (direktør) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2014-07-10 fjernes Revisor: HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-05 tilføjes Revisor: HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-05 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 1123 København K (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2012-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 82, 2., 1358 København K (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-08-09)
Den 2011-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-12-22 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2009-03-31 tilføjes Vedtægter: 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 82, 2., 1358 København K (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2008-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 6, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 6, 1104 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Direktion: Henrik Sode Holm Kærgaard (direktion) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Legale ejere: Henrik Sode Holm Kærgaard (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: SODE INVEST ApS (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sode Holm Kærgaard (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Stiftere: Henrik Sode Holm Kærgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-20)