Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Sloths Vej 8, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2006-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TC2 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAVEHOUSE ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CK TEAM TRADING ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2021-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Sloths Vej 8, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-04-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-10-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-10-27 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Sloths Vej 8, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2006-11-16 tilføjes Direktion: Tage Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Legale ejere: Tage Toft (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: TAGE TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 tilføjes Reelle ejere: Tage Toft (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-11-16 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2006-11-16 tilføjes Stiftere: Tage Toft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Vedtægter: 2006-11-16 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)