Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Binavne | Formål | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2001-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2001-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VELUX DANMARK A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2001-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: GELSTED BYGNINGSINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2001-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SKÆRBÆK BYGNINGSINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2001-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: VELSERV A/S. (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2001-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: VELTERM A/S. (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2002-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2003-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THYREGOD BYGNINGSINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2005-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SOLTAG I/S. (offentliggjort 2005-08-25)
Den 2006-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BT COMPONENTS A/S. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2006-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOMECONTROL A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BETTERHOME ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VELUX NewCo A/S. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VITRAL A/S. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2023-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-09 tilføjes Bestyrelse: Hans Jürgen Kalmbach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 tilføjes Reelle ejere: Connie Hedegaard Koksbang (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-20 fjernes Reelle ejere: Steen Riisgaard (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-01-09 tilføjes Bestyrelse: Mads Kann-Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 fjernes Bestyrelse: William James Graburn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-22 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Anders Götzsche (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Ulrich Gammelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Direktion: Anders Götzsche (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-09-09 tilføjes Direktion: Anders Götzsche (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-09-09 fjernes Direktion: David William Briggs (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Direktion: Anders Götzsche (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-08 tilføjes Vedtægter: 2022-04-08 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Anders Götzsche (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Ulrich Gammelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-24 tilføjes Bestyrelse: Nils Gunnar Henrik Lange (næstformand) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Bestyrelse: Morten Falkenberg (næstformand) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-23 fjernes Bestyrelse: Nils Gunnar Henrik Lange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Ulrich Gammelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Peter Bang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-18 tilføjes Bestyrelse: William James Graburn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-03-25 tilføjes Bestyrelse: Karina Kjær Deacon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 fjernes Bestyrelse: Anne Broeng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Bestyrelse: Andrew James Coggan (suppleant) (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-03-22 fjernes Bestyrelse: Øjvind Kirkeby Frank (suppleant) (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jensen (formand) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-05 fjernes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (formand) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jensen (næstformand) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-21 tilføjes Vedtægter: 2019-03-21 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-03-20 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Tang-Jensen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-20 fjernes Reelle ejere: Bjarne Graabæk Thomsen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jensen (næstformand) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1.000 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller af den administrerende direktør i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-09 fjernes Bestyrelse: Lykke Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-05 tilføjes Binavne: Velserv A/S (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Bengt Magnus Ingemar Tärnskär (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jean-Marc Denis Lechene (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: David William Briggs (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Tang-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (formand) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-06-16 fjernes Bestyrelse: Kim Fausing (formand) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-05-19 tilføjes Vedtægter: 2017-05-19 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-03-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Fausing (formand) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-06 fjernes Bestyrelse: Connie Jeppesen (suppleant) (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-05 fjernes Bestyrelse: Morten Falkenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-10 tilføjes Bestyrelse: Anne Broeng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2016-03-10 fjernes Bestyrelse: Ken-Åke Uno Ahlgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Direktion: Bengt Magnus Ingemar Tärnskär (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-30 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Graabæk Thomsen, Steen Riisgaard, Jens Villum Kann-Rasmussen, Anja Boisen, Eva Zeuthen Bentsen, Christian Søndergaard Jensen, Lars Erik Kann-Rasmussen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2013-10-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-11 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-25 fjernes Direktion: David Packness Meyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-21 tilføjes Bestyrelse: Finn Westergaard Christiansen (suppleant) (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Bestyrelse: Lykke Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-13 fjernes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Fausing (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, investering og administration samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller af den administrerende direktør i forening med en direktør (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2011-03-14 tilføjes Vedtægter: 2011-03-14 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2011-03-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Elliot Nyegaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Peter Bang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-05 fjernes Bestyrelse: Lars Erik Kann-Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-09 fjernes Bestyrelse: Claes Robert Warnander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-25 tilføjes Bestyrelse: Ken-Åke Uno Ahlgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jepsen Bodum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Falkenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 fjernes Bestyrelse: Anders Christer Moberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2009-02-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2001-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: David Packness Meyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 fjernes Direktion: Bjarne Graabæk Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: velux-dk@velux.com (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: velux-dk@velux.com (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2003-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2003-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 tilføjes Legale ejere: VKR HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2002-04-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Christer Moberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-20 tilføjes Bestyrelse: Claes Robert Warnander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jepsen Bodum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Tang-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-27 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2001-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 10, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Jørgen Tang-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-05-09 tilføjes Bestyrelse: Inge Anette Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Mogens Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Tang-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jepsen Bodum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 tilføjes Bestyrelse: Kristian Haugaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-28 fjernes Bestyrelse: Hans Niels Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-29 fjernes Direktion: Niels Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jepsen Bodum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-30 fjernes Bestyrelse: Kai Hugo Schrøder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-13 tilføjes Navne: VELUX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-12 fjernes Navne: VELUX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-12 fjernes Bestyrelse: Niels Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-12 fjernes Direktion: Leo Marinus Blaaberg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-22 fjernes Bestyrelse: Kristian Haugaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-06-29 fjernes Bestyrelse: Carl Aage Tjur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-06-29 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-12-01 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2001-11-22)
Den 1970-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 10, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-06-26 tilføjes Bestyrelse: Carl Aage Tjur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1970-06-26 tilføjes Binavne: VELUX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-06-26 tilføjes Direktion: Leo Marinus Blaaberg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1970-06-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-06-26 tilføjes Navne: VELUX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1970-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1970-06-26 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S, CJ Partnership I/S, AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)