Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Revisor | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2006-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: NV ISENKRAM HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2023-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevej 8, 4640 Faxe (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-05 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: natasjasoendergaard@live.dk (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Legale ejere: Natasja Søndergaard (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Navne: NATASJA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Reelle ejere: Natasja Søndergaard (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Stiftere: Natasja Søndergaard (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-10-03 fjernes Direktion: Natasja Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 8, 4640 Faxe (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvej 2, 4683 Rønnede (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 2, 4683 Rønnede (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvej 2, 4683 Rønnede (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 2, 4683 Rønnede (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 10, 4640 Faxe (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: natasjasoendergaard@live.dk (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2017-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: jk@kk-fakse.dk (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@kk-fakse.dk (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 10, 4640 Faxe (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 10, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 10, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 tilføjes Direktion: Natasja Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2006-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-05 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Legale ejere: Natasja Søndergaard (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Navne: NATASJA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Reelle ejere: Natasja Søndergaard (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 tilføjes Stiftere: Natasja Søndergaard (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2006-10-05 tilføjes Vedtægter: 2006-10-05 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2006-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)