Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Marrup | 01.01.2014 | 01.04.2017 | direktør |
Klaus Hejl Jacobsen | 01.04.2007 | 06.06.2023 | adm. dir |
Teis Kildegaard | 30.10.2006 | 01.01.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Hejl Jacobsen | 01.04.2007 | 01.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Teis Kildegaard | 30.10.2006 | 01.01.2014 | formand |