Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Revisor | Dekret | Direktion | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbytoften 4, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Bibranche: Murere (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-30 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Hjemmeside: www.kobenhavnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@kobenhavnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Legale ejere: Andi Kaack Egeberg (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Navne: Københavns entreprise ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Reelle ejere: Andi Kaack Egeberg (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Stiftere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Kellmann entreprise ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2021-06-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-23 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 Statstidende Dekret
Den 2020-05-15 fjernes Direktion: Andi Kaack Egeberg (direktør) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-12-16 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-11-25 tilføjes Legale ejere: Andi Kaack Egeberg (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-11-25 fjernes Legale ejere: Misyam Haile Egeberg (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Reelle ejere: Andi Kaack Egeberg (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-11-25 fjernes Reelle ejere: Misyam Haile Egeberg (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-05 fjernes Direktion: Ulrik Aagreen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-22 tilføjes Direktion: Andi Kaack Egeberg (direktør) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Ulrik Aagreen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-03 fjernes Direktion: Misyam Haile Egeberg (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbytoften 4, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Nord Vej 169, 3. tv., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-09 tilføjes Hjemmeside: www.kobenhavnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-07-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-02 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2018-07-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2016-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2016-01-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Nord Vej 169, 3. tv., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2015-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Nord Vej 72, 9. 1., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Nord Vej 72, 9. 1., 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kobenhavnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 27, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-25 tilføjes Direktion: Misyam Haile Egeberg (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-25 fjernes Direktion: Andi Kaack Egeberg (direktør) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-20 tilføjes Direktion: Andi Kaack Egeberg (direktør) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-20 fjernes Direktion: Karam Ali Ayad (direktion) (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-25 tilføjes Navne: Københavns entreprise ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-08-24 fjernes Navne: KARAM EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Vedtægter: 2015-08-25 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-08-20 tilføjes Vedtægter: 2015-08-20 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværks virksomhed og dermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-08-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2015-08-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-20 tilføjes Legale ejere: Misyam Haile Egeberg (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2015-08-19 fjernes Legale ejere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Reelle ejere: Misyam Haile Egeberg (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2014-06-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Legale ejere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 27, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-10-30 tilføjes Direktion: Karam Ali Ayad (direktion) (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2006-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2006-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-30 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Navne: KARAM EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2006-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Stiftere: Karam Ali Ayad (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2006-10-30 tilføjes Vedtægter: 2006-10-30 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2006-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-26)