Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 21, 5462 Morud (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingrid Marie Grenen 9, 5462 Morud (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingrid Marie Grenen 9, 5462 Morud (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2018-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevænget 4, 5683 Haarby (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: stine-clausen@hotmail.com (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Legale ejere: SCL 2004 A/S, RCL 2004 A/S, HCL 2004 A/S (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-12-26 fjernes Legale ejere: SCL 2004 A/S, RCL 2004 A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-25 fjernes Legale ejere: HCL 2004 A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2014-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion på 1-3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Vedtægter: 2014-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevænget 4, 5683 Haarby (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevænget 4, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevænget 4, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Direktion: Hans Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Legale ejere: HCL 2004 A/S, SCL 2004 A/S, RCL 2004 A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2006-10-26 tilføjes Navne: LINDEN PROPERTIES ApS (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-10-26 tilføjes Reelle ejere: Stine Clausen, Rikke Clausen (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2006-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2006-10-26 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Stiftere: HANS CLAUSEN. HAARBY 1984 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)