Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reberbanegade 12, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Holms Gade 2, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Holms Gade 2, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Direktion: Henrik Hildebrandt Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning samt køb og salg af fast ejendom, og hvad der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Legale ejere: HILDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2006-10-26 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HILDEBRANDT ApS (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-10-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hildebrandt Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-10-26 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Stiftere: HILDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Vedtægter: 2006-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)