Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Cathleen Lerchl (direktør) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Ali Jason Bazooband (direktør) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 6, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 6, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-07-12 tilføjes Direktion: Ali Jason Bazooband (direktør) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2018-07-12 fjernes Direktion: Anja Rosmarie Sebald (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 6, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-09 tilføjes Direktion: Anja Rosmarie Sebald (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-04-09 fjernes Direktion: Wolfgang Maximillian Lerchl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er trykkerivirksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Navne: UNITEDPRINT.COM DANMARK ApS (offentliggjort 2013-06-04)
Den 2013-05-22 fjernes Navne: PRINT24 ApS (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af telefonbøger og adresselister (offentliggjort 2013-01-08)
Den 2012-01-12 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-21 fjernes Direktion: Alexander Günther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-30 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Binavne: UNITEDPRINT ApS, PRINTWHAT ApS, PRINT24 ApS, GETPRINT ApS, FIRSTPRINTING ApS, EASYPRINTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Direktion: Anders Steenstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-25 fjernes Direktion: Anders Steenstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Legale ejere: Unitedprint.com Vertriebs GmbH (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2006-10-25 tilføjes Navne: PRINT24 ApS (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2006-10-25 tilføjes Reelle ejere: Wolfgang Maximilian Lerchl (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2006-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-25 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Stiftere: ADVODAN ADVOKATER ESBJERG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2006-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)