Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordtoftevej 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Direktion: Heino Mandal Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Navne: DD EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Stiftere: THINKING HOLDING ApS, DONE IT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudlejning og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 tilføjes Vedtægter: 2010-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 fjernes Direktion: Brian Michael Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordtoftevej 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2009-02-25 tilføjes Direktion: Brian Michael Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Direktion: Martin Ettrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Warrer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Warrer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Direktion: Martin Ettrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Navne: DD EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Stiftere: THINKING HOLDING ApS, DONE IT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)